14. mars 2003Thomas Rydder forlater styretBATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/SThomas Rydder forlater styret for BATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/S etter en periode på 27 år.Se mere
14. mars 2003Thomas Rydder forlater ledelsenBATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/SThomas Rydder forlater ledelsen for BATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
3. januar 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/STidligere status: Normal. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortBATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/SBATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2001Nytt navn: BATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S skifter navn til BATES HEALTHWORLD-CURE DENMARK A/S. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2001Erstatning i styretCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S4 endringer i styret for CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2001AdresseendringCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S flytter til ny adresse i København K. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1999Erik Justesen blir med i styretCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SErik Justesen blir med i styret for CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1999Thomas Rydder blir med i ledelsenCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SThomas Rydder erstatter Christian Flindt Nørgaard i ledelsen for CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S etter en periode på 24 år.Se mere
15. oktober 1999Christian Flindt Nørgaard forlater styretCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SChristian Flindt Nørgaard forlater styret for CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S etter en periode på 24 år. Thomas Rydder er fortsatt styremedlem.Se mere
4. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Thomas Rydder er medlem av styret.Se mere
21. oktober 1998Leif Sure forlater styretCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SLeif Sure forlater styret for CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S etter en periode på 23 år. Thomas Rydder er fortsatt styremedlem.Se mere
8. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Thomas Rydder er medlem av styret.Se mere
3. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SCURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Thomas Rydder er medlem av styret.Se mere
23. februar 1995Thomas Rydder forlater ledelsenTHOMAS RYDDER & PARTNERS ApSThomas Rydder forlater ledelsen for THOMAS RYDDER & PARTNERS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. oktober 1994Ny status UNDER KONKURSTHOMAS RYDDER & PARTNERS ApSTidligere status: Normal. Thomas Rydder er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 1994Nytt navn: CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/SEJENDOMSAKTIESELSKABET TAGENSVEJ 71, KØBENHAVNEJENDOMSAKTIESELSKABET TAGENSVEJ 71, KØBENHAVN skifter navn til CURE HEALTHCARE COMMUNICATIONS A/S. Thomas Rydder er medlem av styret.Se mere
7. juni 1994Flere forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET TAGENSVEJ 71, KØBENHAVN3 medlemmer forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET TAGENSVEJ 71, KØBENHAVN. Thomas Rydder er fortsatt styremedlem.Se mere