Thomas Sand Olesen Byggerådgivning Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Thomas Sand Olesen Byggerådgivning Aps. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning IVS offentliggjør regnskap for perioden 14. februar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.
Thomas Sand Olesen Byggerådgivning IVS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Thomas Sand Olesen er medlem af ledelsen.