30. juliAdresseendringIT Confidence A/SIT Confidence A/S flytter fra Hørsholm til Kongens Lyngby. Thomas Schmidt er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juniThomas Schmidt blir adm. direktørIT Confidence A/SThomas Schmidt blir adm. direktør i IT Confidence A/S.Se mere
31. maiErik Hugo Schultz slutter som adm. direktørIT Confidence A/SErik Hugo Schultz slutter som adm. direktør i IT Confidence A/S. Thomas Schmidt er medlem av styret.Se mere
6. aprilUnderskudd på DKK 6.206 Thomas Schmidt Holding ApSThomas Schmidt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsOverskudd på DKK 1,6 mio.IT Confidence A/SIT Confidence A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Schmidt er medlem av styret.Se mere
27. november 2023Endring i eierkretsenIT Confidence A/SThomas Schmidt er ikke lenger registrert som reell eier av IT Confidence A/S.Se mere
19. oktober 2023Jonas Tirpan blir med i ledelsenIT Confidence A/SJonas Tirpan blir med i ledelsen for IT Confidence A/S. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 6.193 Thomas Schmidt Holding ApSThomas Schmidt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023Overskudd på DKK 995.429 IT Confidence A/SIT Confidence A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
7. juni 2022Underskudd på DKK 30 Thomas Schmidt Holding ApSThomas Schmidt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2022Underskudd på DKK 611.324 IT Confidence A/SIT Confidence A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 44.260 Thomas Schmidt Holding ApSThomas Schmidt Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. februar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021AdresseendringIT Confidence A/SIT Confidence A/S flytter til ny adresse i Hørsholm. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
27. april 2021Regnskap for 2020 offentligjortIT Confidence A/SIT Confidence A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. desember 2020. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
26. mars 2021Kenneth Qvistgaard Dalbjerg blir med i styretIT Confidence A/SKenneth Qvistgaard Dalbjerg blir med i styret for IT Confidence A/S. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
2. oktober 2020Thomas Schmidt blir med i styretIT Confidence A/SThomas Schmidt blir med i styret for IT Confidence A/S.Se mere
1. april 2020StiftelseIT Confidence A/SIT Confidence A/S stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Thomas Schmidt eier 22,3% av virksomheten.Se mere
26. februar 2020StiftelseThomas Schmidt Holding ApSThomas Schmidt Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere