20. januarSteen Pedersen forlater ledelsenDateco ApSSteen Pedersen forlater ledelsen for Dateco ApS etter en periode på 22 år. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januarEndring i eierkretsenDateco ApSThomas Sejer Hansen øker sitt reelle eierskap av Dateco ApS.Se mere
17. januarOverskudd på DKK 299.348 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januarOverskudd på DKK 97.032 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Overskudd på DKK 96.714 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Overskudd på DKK 297.736 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022Overskudd på DKK 359.070 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2022Overskudd på DKK 117.164 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Overskudd på DKK 432.226 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Overskudd på DKK 141.544 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020Overskudd på DKK 487.699 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020Overskudd på DKK 160.065 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2019Overskudd på DKK 388.382 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2019Overskudd på DKK 126.960 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2018AdresseendringDateco ApSDateco ApS flytter til ny adresse i Viuf. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2018Overskudd på DKK 392.514 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2018Overskudd på DKK 128.365 TSH INVEST ApSTSH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2017Regnskap for 2016 omgjortDateco ApSDateco ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2017Regnskap for 2016 omgjortTSH INVEST ApSTSH INVEST ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2017Overskudd på DKK 250.455 Dateco ApSDateco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Sejer Hansen er medlem af ledelsen.Se mere