5. juliUnderskudd på DKK 3,3 mio.GMT Robotics ApSGMT Robotics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem av styret.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 39.293 ATENIA ApSATENIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars · femern.infoKom helt tæt på byggeriets nyeste teknologi på Fehmarn Link Innovation ConferenceSales & Development Director Thomas Dall-Hansen, GMT Robotics. Les artikkel
30. juni 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.GMT Robotics ApSGMT Robotics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2023Underskudd på DKK 6.384 ATENIA ApSATENIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Aalborg Maskinfabrik, Bogballe, FJ Industries..Samtidig er Alexander Walther Christiansen, Thomas Skovholm Dall-Hansen, Ulrich Deichmann og Edwin Adriaan Marinus Schilt indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
6. oktober 2022 · Electronic SupplyUgens rokader: Nyt fra Danfoss, Elmatica og NokiaSamtidig er Alexander Walther Christiansen, Thomas Skovholm Dall-Hansen, Ulrich Deichmann og Edwin Adriaan Marinus Schilt indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
27. september 2022Thomas Skovholm Dall-Hansen blir med i styretGMT Robotics ApSThomas Skovholm Dall-Hansen blir med i styret for GMT Robotics ApS.Se mere
27. september 2022Endring i eierkretsenGMT Robotics ApSThomas Skovholm Dall-Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av GMT Robotics ApS.Se mere
3. juli 2022Underskudd på DKK 1,5 mio.GMT Robotics ApSGMT Robotics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Skovholm Dall-Hansen eier 30% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 5.081 ATENIA ApSATENIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Ulrich Brink Deichmann blir adm. direktørGMT Robotics ApSUlrich Brink Deichmann erstatter Klaus Blangsted-Jensen som adm. direktør i GMT Robotics ApS. Thomas Skovholm Dall-Hansen eier 30% av virksomheten.Se mere
30. desember 2021AdresseendringGMT Robotics ApSGMT Robotics ApS flytter fra Hørsholm til Brøndby. Thomas Skovholm Dall-Hansen eier 30% av virksomheten.Se mere
19. juli 2021Regnskap for 2020 offentligjortGMT Robotics ApSGMT Robotics ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. februar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Skovholm Dall-Hansen eier 30% av virksomheten.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 3.768 ATENIA ApSATENIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021AdresseendringATENIA ApSATENIA ApS flytter fra København Ø til Lynge. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 12.532 ATENIA ApSATENIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2020Endring i eierkretsenGMT Robotics ApSThomas Skovholm Dall-Hansen registrert som reell eier av GMT Robotics ApS.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 22.830 ATENIA ApSATENIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2019Ny status NORMALATENIA ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Skovholm Dall-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere