31. desember 2018Thomas Thorleif Nielsen forlater ledelsenDIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.Thomas Thorleif Nielsen forlater ledelsen for DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A. etter en periode på 3 år.Se mere
18. juni 2018Overskudd på DKK 37.556 DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Thorleif Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2017Endring i eierkretsenDIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.Thomas Thorleif Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A..Se mere
9. mai 2017Overskudd på DKK 32.092 DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Thorleif Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2016Underskudd på DKK 301.533 DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Thomas Thorleif Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2015Thomas Thorleif Nielsen blir med i ledelsenDIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.Thomas Thorleif Nielsen blir med i ledelsen for DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A..Se mere
21. september 2015Ny bransje: VejgodstransportDIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.Tidligere bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Thomas Thorleif Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2015Nytt navn: DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A. skifter navn til DIN LOKALE VOGNMAND S.M.B.A.. Thomas Thorleif Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2015Overskudd på DKK 28.625 SKIVE MASKINER S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. mars 2014Underskudd på DKK 108.762 SKIVE MASKINER S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. mai 2013Overskudd på DKK 121.457 SKIVE MASKINER S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortSKIVE MASKINER S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2012Kurt Dahlerup Berthelsen blir adm. direktørSKIVE MASKINER S.M.B.A.Kurt Dahlerup Berthelsen blir adm. direktør i SKIVE MASKINER S.M.B.A.. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2012Ny bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertilSKIVE MASKINER S.M.B.A.Tidligere bransje: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. februar 2012Mette Alstrup forlater ledelsenSKIVE MASKINER S.M.B.A.Mette Alstrup forlater ledelsen for SKIVE MASKINER S.M.B.A. etter en periode på 2 år. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. februar 2012AdresseendringSKIVE MASKINER S.M.B.A.SKIVE MASKINER S.M.B.A. flytter fra Silkeborg til Skive. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. februar 2012Nytt navn: SKIVE MASKINER S.M.B.A.EVENTORS S.M.B.A.EVENTORS S.M.B.A. skifter navn til SKIVE MASKINER S.M.B.A.. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortEVENTORS S.M.B.A.EVENTORS S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 21. april 2010 til 31. desember 2010. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mai 2010Ny bransje: Aktiviteter vedrørende fysisk velværeEVENTORS S.M.B.A.Tidligere bransje: Uoplyst. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2010StiftelseEVENTORS S.M.B.A.EVENTORS S.M.B.A. stiftes i bransjen uoplyst. Thomas Thorleif Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere