8. juliStiftelseØster Linåvej 1 ApSØster Linåvej 1 ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliStiftelseØster Linåvej 1 Holding ApSØster Linåvej 1 Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 3,1 mio.M & T HOLDING 2013 ApSM & T HOLDING 2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 196.561 M&T ERHVERVSUDLEJNING ApSM&T ERHVERVSUDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilUnderskudd på DKK 180.384 M & T Property Group ApSM & T Property Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilUnderskudd på DKK 111.196 Kastanievej 3 Sunds ApSKastanievej 3 Sunds ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilUnderskudd på DKK 120.438 Kastanievej Holding ApSKastanievej Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilUnderskudd på DKK 14.334 M&T EJENDOMSSELSKAB ApSM&T EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 1,0 mio.Mureren & Tømreren Herning ApSMureren & Tømreren Herning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 103.305 Mureren & Tømreren Ikast ApSMureren & Tømreren Ikast ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 1,9 mio.M&T Totalentreprise A/SM&T Totalentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 1,6 mio.TVF Herning Holding ApSTVF Herning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
30. marsStiftelseStrøget 11, Ikast ApSStrøget 11, Ikast ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2023AdresseendringMureren & Tømreren Ikast ApSMureren & Tømreren Ikast ApS flytter til ny adresse i Ikast. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2023 · ErhvervplusBegrænset nedgang: Holdingselskab i Herning fik lidt lavere overskudFirmaet ledes af direktør Thomas Velbæk Fiedler. Les artikkel
21. april 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.TVF Herning Holding ApSTVF Herning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Velbæk Fiedler er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023 · ErhvervplusTallene går op: Virksomhed i Herning fik større overskud end året førFirmaet ledes af en direktion, der består af Thomas Velbæk Fiedler og Rene Saandvig Nielsen. Les artikkel
17. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Byggevirksomhed i Herning fik millionplusVirksomheden ledes af direktør Thomas Velbæk Fiedler. Les artikkel
17. april 2023 · ErhvervplusIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-firmaet M & T Holding 2013 ApSVirksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Velbæk Fiedler og Rene Saandvig Nielsen. Les artikkel
17. april 2023 · ErhvervplusStabilt: Ejendomsvirksomhed i Herning hold fast i overskuddetSelskabet ledes af en direktion, der består af Thomas Velbæk Fiedler og Rene Saandvig Nielsen. Les artikkel