15. desember 2023Overskudd på DKK 97.685 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 106.247 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022Overskudd på DKK 231.373 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022Overskudd på DKK 239.870 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2021Overskudd på DKK 134.167 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2021Overskudd på DKK 53.935 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Underskudd på DKK 63.284 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Underskudd på DKK 118.383 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Underskudd på DKK 130.366 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Underskudd på DKK 123.531 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018Overskudd på DKK 91.628 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018Overskudd på DKK 99.331 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2017Underskudd på DKK 245.057 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2017Underskudd på DKK 236.420 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2016Underskudd på DKK 53.001 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2016Underskudd på DKK 65.731 Thomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2015 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2015Endring i eierkretsenVOGNMAND THOMAS POULSEN ApSThomas Winther Poulsen registrert som reell eier av VOGNMAND THOMAS POULSEN ApS.Se mere
1. desember 2015StiftelseThomas Poulsen Invest ApSThomas Poulsen Invest ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2015Overskudd på DKK 25.213 VOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2015AdresseendringVOGNMAND THOMAS POULSEN ApSVOGNMAND THOMAS POULSEN ApS flytter til ny adresse i Højslev. Thomas Winther Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere