20. desember 2022Bernth Joakim Hammarsjö blir ny styrelederAWA Denmark A/SBernth Joakim Hammarsjö erstatter Thor Bjarne Mosaker som styreleder hos AWA Denmark A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 10 mio.AWA Denmark A/SAWA Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thor Bjarne Mosaker er styreleder.Se mere
12. februar 2021Overskudd på DKK 8,2 mio.AWA Denmark A/SAWA Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thor Bjarne Mosaker er styreleder.Se mere
16. desember 2020Ola Örjan Mattias Larsson blir med i styretAWA Denmark A/SOla Örjan Mattias Larsson erstatter Karl Erik Niklas Ekström i styret for AWA Denmark A/S etter en periode på 10 måneder. Thor Bjarne Mosaker er fortsatt styreleder.Se mere
28. februar 2020Thor Bjarne Mosaker blir med i styretAWA Denmark A/SThor Bjarne Mosaker blir med i styret for AWA Denmark A/S.Se mere