Thor Kristiansen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thor Johan Hyldgaard Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.
Thor Kristiansen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thor Johan Hyldgaard Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.
Thor Kristiansen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thor Johan Hyldgaard Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.
Thor Kristiansen IVS offentliggjør regnskap for perioden 8. mars 2017 til 31. desember 2017. Thor Johan Hyldgaard Kristiansen er adm. direktør i virksomheten.