30. mars 1999Thorolvur Mohr Olsen forlater styretLÜTZHØFT & CO ApSThorolvur Mohr Olsen forlater styret for LÜTZHØFT & CO ApS etter en periode på 23 år.Se mere
19. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortLÜTZHØFT & CO ApSLÜTZHØFT & CO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
22. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortLÜTZHØFT & CO ApSLÜTZHØFT & CO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
4. mars 1997Erstatning i styretLÜTZHØFT & CO ApS4 endringer i styret for LÜTZHØFT & CO ApS. Thorolvur Mohr Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortLÜTZHØFT & CO ApSLÜTZHØFT & CO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
20. mars 1996Erstatning i styretLÜTZHØFT & CO ApS3 endringer i styret for LÜTZHØFT & CO ApS. Thorolvur Mohr Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 1995Jens Peter Arge blir med i styretLÜTZHØFT & CO ApSJens Peter Arge erstatter Leif Waagstein i styret for LÜTZHØFT & CO ApS etter en periode på 19 år. Thorolvur Mohr Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 1995Jens Peter Arge blir med i ledelsenLÜTZHØFT & CO ApSJens Peter Arge blir med i ledelsen for LÜTZHØFT & CO ApS. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
24. februar 1994Ny status NORMALLÜTZHØFT & CO ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLÜTZHØFT & CO ApSTidligere status: Normal. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
1. september 1993Joen Anfinnur Olafson Durhuus forlater styretLÜTZHØFT & CO ApSJoen Anfinnur Olafson Durhuus forlater styret for LÜTZHØFT & CO ApS etter en periode på 17 år. Thorolvur Mohr Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. februar 1990Andreas Marius Thomassen forlater ledelsenLÜTZHØFT & CO ApSAndreas Marius Thomassen forlater ledelsen for LÜTZHØFT & CO ApS etter en periode på 13 år. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere
13. september 1976StiftelseLÜTZHØFT & CO ApSLÜTZHØFT & CO ApS stiftes i bransjen uoplyst. Thorolvur Mohr Olsen er medlem av styret.Se mere