9. mars 2020Thu Diêu Ainsworth forlater ledelsenTDTP Holding ApSThu Diêu Ainsworth forlater ledelsen for TDTP Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
9. mars 2020Endring i eierkretsenTDTP Holding ApSThu Diêu Ainsworth er ikke lenger registrert som reell eier av TDTP Holding ApS.Se mere
19. juni 2019Overskudd på DKK 0 TDTP Holding ApSTDTP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thu Diêu Ainsworth er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2018 · i dagBestyrelses- og lederrokaderXjewellery A/S Peter Aagaard er indtrådt i direktionen hos Xjewellery A/S i stedet for Thu Diêu Ainsworth, der ligeledes er udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
10. august 2018 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeXjewellery A/S Peter Aagaard er indtrådt i direktionen hos Xjewellery A/S i stedet for Thu Diêu Ainsworth, der ligeledes er udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
15. juni 2018Thu Diêu Ainsworth slutter som adm. direktørXJewellery A/SThu Diêu Ainsworth slutter som adm. direktør i XJewellery A/S.Se mere
15. juni 2018Thu Diêu Ainsworth forlater styretXJewellery A/SThu Diêu Ainsworth forlater styret for XJewellery A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. mai 2018Overskudd på DKK 0 TDTP Holding ApSTDTP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thu Diêu Ainsworth er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2018Underskudd på DKK 2,3 mio.XJewellery A/SXJewellery A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thu Diêu Ainsworth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. april 2018Endring i eierkretsenXJewellery A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av XJewellery A/S. Thu Diêu Ainsworth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. august 2017AdresseendringTDTP Holding ApSTDTP Holding ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Thu Diêu Ainsworth er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 3,3 mio.XJewellery A/SXJewellery A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 31. desember 2016. Thu Diêu Ainsworth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2017Endring i eierkretsenXJewellery A/SPeter Aagaard registrert som reell eier av XJewellery A/S. Thu Diêu Ainsworth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. april 2017Underskudd på DKK 1.646 TDTP Holding ApSTDTP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. april 2016 til 31. desember 2016. Thu Diêu Ainsworth er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2016AdresseendringTDTP Holding ApSTDTP Holding ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Thu Diêu Ainsworth er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2016Endring i eierkretsenTDTP Holding ApSThu Diêu Ainsworth registrert som reell eier av TDTP Holding ApS.Se mere
1. mai 2016StiftelseXJewellery A/SXJewellery A/S stiftes i bransjen engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Thu Diêu Ainsworth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. april 2016StiftelseTDTP Holding ApSTDTP Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thu Diêu Ainsworth er medlem af ledelsen.Se mere