14. juniUnderskudd på DKK 1,6 mio.APATOR MIITORS ApSAPATOR MIITORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thue Bjerring Lindballe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2023Underskudd på DKK 3,0 mio.APATOR MIITORS ApSAPATOR MIITORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thue Bjerring Lindballe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2022Underskudd på DKK 4,4 mio.APATOR MIITORS ApSAPATOR MIITORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thue Bjerring Lindballe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juni 2021Underskudd på DKK 1,4 mio.APATOR MIITORS ApSAPATOR MIITORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thue Bjerring Lindballe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. april 2020Overskudd på DKK 278.966 APATOR MIITORS ApSAPATOR MIITORS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thue Bjerring Lindballe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mars 2020Martin Bakstad blir med i styretAPATOR MIITORS ApSMartin Bakstad erstatter Bartosz Sebastian Kazmierczak i styret for APATOR MIITORS ApS etter en periode på 5 år. Thue Bjerring Lindballe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2020Thue Bjerring Lindballe blir adm. direktørAPATOR MIITORS ApSThue Bjerring Lindballe blir adm. direktør i APATOR MIITORS ApS.Se mere