16. mars 2011Thyra Wraae forlater styretRØMØ UDVIKLINGSFONDThyra Wraae forlater styret for RØMØ UDVIKLINGSFOND etter en periode på 6 år.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortRØMØ UDVIKLINGSFONDRØMØ UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortRØMØ UDVIKLINGSFONDRØMØ UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
22. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortRØMØ UDVIKLINGSFONDRØMØ UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålRØMØ UDVIKLINGSFONDTidligere bransje: Legater og fonde med velgørende formål. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortRØMØ UDVIKLINGSFONDRØMØ UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
1. juni 2007Ny bransje: Legater og fonde med velgørende formålRØMØ UDVIKLINGSFONDTidligere bransje: Uoplyst. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
7. mars 2007Karsten Hagel Jensen blir med i styretRØMØ UDVIKLINGSFONDKarsten Hagel Jensen blir med i styret for RØMØ UDVIKLINGSFOND. Thyra Wraae er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortRØMØ UDVIKLINGSFONDRØMØ UDVIKLINGSFOND offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 2004 til 31. desember 2005. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
21. februar 2005Jan Anton Jensen forlater styretRØMØ UDVIKLINGSFONDJan Anton Jensen forlater styret for RØMØ UDVIKLINGSFOND etter en periode på 2 måneder. Thyra Wraae er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 2004StiftelseRØMØ UDVIKLINGSFONDRØMØ UDVIKLINGSFOND stiftes i bransjen uoplyst. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
23. mars 2004Thyra Wraae forlater styretSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGThyra Wraae forlater styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 9 år.Se mere
10. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
24. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
20. mars 2002Lise Lotte Bjerregaard Hansen blir med i styretSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGLise Lotte Bjerregaard Hansen erstatter Thomas Andresen i styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 12 måneder. Thyra Wraae er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
28. mars 2001Thomas Andresen blir med i styretSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGThomas Andresen erstatter Rosa Benkjer i styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Thyra Wraae er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENINGSKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortSuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på RømøSuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Thyra Wraae er medlem av styret.Se mere