3. august 2022Karin Margaretha Heisterberg blir med i styretDaiichi Sankyo Nordics ApSKarin Margaretha Heisterberg erstatter Tim Ellmers i styret for Daiichi Sankyo Nordics ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. september 2021Overskudd på DKK 846.325 Daiichi Sankyo Nordics ApSDaiichi Sankyo Nordics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
24. mars 2021AdresseendringDaiichi Sankyo Nordics ApSDaiichi Sankyo Nordics ApS flytter fra København N til København S. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
22. september 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.Daiichi Sankyo Nordics ApSDaiichi Sankyo Nordics ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
1. august 2020Åke Magnus Gisel blir med i styretDaiichi Sankyo Nordics ApSÅke Magnus Gisel blir med i styret for Daiichi Sankyo Nordics ApS. Tim Ellmers er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2020Åke Magnus Gisel blir med i ledelsenDaiichi Sankyo Nordics ApSÅke Magnus Gisel blir med i ledelsen for Daiichi Sankyo Nordics ApS. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
31. juli 2020Nicola Torosantucci forlater styretDaiichi Sankyo Nordics ApSNicola Torosantucci forlater styret for Daiichi Sankyo Nordics ApS etter en periode på 2 måneder. Tim Ellmers er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2020Nicola Torosantucci forlater ledelsenDaiichi Sankyo Nordics ApSNicola Torosantucci forlater ledelsen for Daiichi Sankyo Nordics ApS etter en periode på 2 måneder. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
1. juni 2020Nicola Torosantucci blir med i styretDaiichi Sankyo Nordics ApSNicola Torosantucci blir med i styret for Daiichi Sankyo Nordics ApS. Tim Ellmers er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2020Nicola Torosantucci blir med i ledelsenDaiichi Sankyo Nordics ApSNicola Torosantucci blir med i ledelsen for Daiichi Sankyo Nordics ApS. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
31. mai 2020Patrik Josef Grandits slutter som adm. direktørDaiichi Sankyo Nordics ApSPatrik Josef Grandits slutter som adm. direktør i Daiichi Sankyo Nordics ApS. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere
31. mai 2020Patrik Josef Mag. Grandits forlater styretDaiichi Sankyo Nordics ApSPatrik Josef Mag. Grandits forlater styret for Daiichi Sankyo Nordics ApS etter en periode på 9 måneder. Tim Ellmers er fortsatt styremedlem.Se mere
11. september 2019Tim Ellmers blir med i styretDaiichi Sankyo Nordics ApSTim Ellmers blir med i styret for Daiichi Sankyo Nordics ApS.Se mere
11. september 2019Nytt navn: Daiichi Sankyo Nordics ApSDaiichi Sankyo Oncology Nordics ApSDaiichi Sankyo Oncology Nordics ApS skifter navn til Daiichi Sankyo Nordics ApS. Tim Ellmers er medlem av styret.Se mere