18. aprilTim Henrik Wilhelm-Hansen forlater styretStromma Finans 2019 ApSTim Henrik Wilhelm-Hansen forlater styret for Stromma Finans 2019 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
19. marsUnderskudd på DKK 17.000 Stromma Finans 2020 ApSStromma Finans 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 71.000 Stromma Finans 2018 ApSStromma Finans 2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
19. marsUnderskudd på DKK 15.000 Stromma Finans 2019 ApSStromma Finans 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 6.000 Stromma Vedligehold ApSStromma Vedligehold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 68.000 Stromma Finans 2017 ApSStromma Finans 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
31. januarPia Monteilhet-Larsen forlater styretStromma Finans 2017 ApSPia Monteilhet-Larsen forlater styret for Stromma Finans 2017 ApS etter en periode på 5 år. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januarPia Monteilhet-Larsen forlater styretStromma Finans 2019 ApSPia Monteilhet-Larsen forlater styret for Stromma Finans 2019 ApS etter en periode på 5 år. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januarPia Monteilhet-Larsen forlater styretStromma Vedligehold ApSPia Monteilhet-Larsen forlater styret for Stromma Vedligehold ApS etter en periode på 7 år. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januarPia Monteilhet-Larsen forlater styretStromma Finans 2018 ApSPia Monteilhet-Larsen forlater styret for Stromma Finans 2018 ApS etter en periode på 5 år. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januarPia Monteilhet-Larsen forlater styretStromma Finans 2020 ApSPia Monteilhet-Larsen forlater styret for Stromma Finans 2020 ApS etter en periode på 4 år. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 60.000 Stromma Finans 2017 ApSStromma Finans 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 32.000 Stromma Finans 2019 ApSStromma Finans 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 9.000 Stromma Finans 2020 ApSStromma Finans 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 5.000 Stromma Vedligehold ApSStromma Vedligehold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 139.000 Stromma Finans 2018 ApSStromma Finans 2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Nytt navn: Stromma Finans 2018 ApSStromma FInans 2018 ApSStromma FInans 2018 ApS skifter navn til Stromma Finans 2018 ApS. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Nytt navn: Stromma Finans 2017 ApSStrömma Finans 2017 ApSStrömma Finans 2017 ApS skifter navn til Stromma Finans 2017 ApS. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2023Tim Henrik Wilhelm-Hansen forlater styretCity Sightseeing Aarhus ApSTim Henrik Wilhelm-Hansen forlater styret for City Sightseeing Aarhus ApS etter en periode på 6 år.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 8.000 Stromma Vedligehold ApSStromma Vedligehold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tim Henrik Wilhelm-Hansen er medlem av styret.Se mere