4. september 2008Timothy James Moyles forlater styretLOUIS NIELSEN HOLDING A/STimothy James Moyles forlater styret for LOUIS NIELSEN HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. august 2008Regnskap for 2008 offentligjortLOUIS NIELSEN HOLDING A/SLOUIS NIELSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2007 til 29. februar. Timothy James Moyles er medlem av styret.Se mere
22. januar 2008Søren Kock forlater styretLOUIS NIELSEN HOLDING A/SSøren Kock forlater styret for LOUIS NIELSEN HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Timothy James Moyles er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortLOUIS NIELSEN HOLDING A/SLOUIS NIELSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2006 til 28. februar. Timothy James Moyles er medlem av styret.Se mere
1. august 2006Regnskap for 2006 offentligjortLOUIS NIELSEN HOLDING A/SLOUIS NIELSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 28. februar. Timothy James Moyles er medlem av styret.Se mere
1. januar 2006Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLOUIS NIELSEN HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Timothy James Moyles er medlem av styret.Se mere
1. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortLOUIS NIELSEN HOLDING A/SLOUIS NIELSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 30. september 2004 til 30. juni. Timothy James Moyles er medlem av styret.Se mere
30. juni 2005Timothy James Moyles blir med i styretLOUIS NIELSEN HOLDING A/STimothy James Moyles blir med i styret for LOUIS NIELSEN HOLDING A/S.Se mere