8. juni 2001Jürg Oehen blir med i styretALCON DANMARK ApSJürg Oehen erstatter Timothy Paul Rullman i styret for ALCON DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. mars 2001AdresseendringALCON DANMARK ApSALCON DANMARK ApS flytter fra København Ø til Rødovre. Timothy Paul Rullman er medlem av styret.Se mere
24. august 2000Ny bransje: Engroshandel med læge- og hospitalsartiklerALCON DANMARK ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Timothy Paul Rullman er medlem av styret.Se mere
28. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortALCON DANMARK ApSALCON DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Timothy Paul Rullman er medlem av styret.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortALCON DANMARK ApSALCON DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Timothy Paul Rullman er medlem av styret.Se mere
12. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortALCON DANMARK ApSALCON DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Timothy Paul Rullman er medlem av styret.Se mere
9. juni 1998Timothy Paul Rullman blir med i styretALCON DANMARK ApSTimothy Paul Rullman blir med i styret for ALCON DANMARK ApS.Se mere