24. juni 2011Tina Bayer forlater styretCON-2009 HOLDING A/STina Bayer forlater styret for CON-2009 HOLDING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
13. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortCON-2009 HOLDING A/SCON-2009 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Tina Bayer er medlem av styret.Se mere
24. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCON-2009 HOLDING A/SCON-2009 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Tina Bayer er medlem av styret.Se mere
5. februar 2010Tina Bayer blir med i styretCON-2009 HOLDING A/STina Bayer blir med i styret for CON-2009 HOLDING A/S.Se mere
5. februar 2010AdresseendringCON-2009 HOLDING A/SCON-2009 HOLDING A/S flytter fra Herlev til Solrød Strand. Tina Bayer er medlem av styret.Se mere
28. februar 2005Tina Bayer forlater styretALTERNATIVT NETVÆRK F.M.B.ATina Bayer forlater styret for ALTERNATIVT NETVÆRK F.M.B.A etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhedALTERNATIVT NETVÆRK F.M.B.ATidligere bransje: Uoplyst. Tina Bayer er styreleder.Se mere
3. juli 2003StiftelseALTERNATIVT NETVÆRK F.M.B.AALTERNATIVT NETVÆRK F.M.B.A stiftes i bransjen uoplyst. Tina Bayer er styreleder.Se mere