12. august 2021Tina Berg forlater ledelsenTina Berg CatWoman IVSTina Berg forlater ledelsen for Tina Berg CatWoman IVS etter en periode på 4 år.Se mere
12. august 2021Endring i eierkretsenTina Berg CatWoman IVSTina Berg er ikke lenger registrert som reell eier av Tina Berg CatWoman IVS.Se mere
9. juni 2021Underskudd på DKK 16.588 Tina Berg CatWoman IVSTina Berg CatWoman IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tina Berg er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Overskudd på DKK 13.611 Tina Berg CatWoman IVSTina Berg CatWoman IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tina Berg er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2019Endring i eierkretsenPROIMPACTIVE/CAP ApSTina Berg er ikke lenger registrert som reell eier av PROIMPACTIVE/CAP ApS.Se mere
14. oktober 2019AdresseendringTina Berg CatWoman IVSTina Berg CatWoman IVS flytter fra Aalborg til Suldrup. Tina Berg er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 311.842 PROIMPACTIVE/CAP ApSPROIMPACTIVE/CAP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2017 til 31. desember 2018. Tina Berg eier 10% av virksomheten.Se mere
11. april 2019Underskudd på DKK 10.324 Tina Berg CatWoman IVSTina Berg CatWoman IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2017 til 31. desember 2018. Tina Berg er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2017StiftelsePROIMPACTIVE/CAP ApSPROIMPACTIVE/CAP ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Tina Berg eier 10% av virksomheten.Se mere
28. august 2017Tina Berg blir med i ledelsenTina Berg CatWoman IVSTina Berg blir med i ledelsen for Tina Berg CatWoman IVS.Se mere
28. august 2017Endring i eierkretsenTina Berg CatWoman IVSTina Berg registrert som reell eier av Tina Berg CatWoman IVS.Se mere
28. august 2017Nytt navn: Tina Berg CatWoman IVSTina Berg Impactive IVSTina Berg Impactive IVS skifter navn til Tina Berg CatWoman IVS. Tina Berg er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2017Ny status NORMALTina Berg CatWoman IVSTidligere status: Uden retsvirkning. Tina Berg er medlem af ledelsen.Se mere