31. august 2023Tina Blak forlater styretSUPER1RENT DANMARK ApSTina Blak forlater styret for SUPER1RENT DANMARK ApS etter en periode på 14 år.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 883.026 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tina Blak er styreleder.Se mere
14. mai 2023RengøringsassistentSUPER1RENT DANMARK ApS · SyddjursSUPER1RENT DANMARK ApS søger ny medarbejder i Syddjurs på fuld tid. Kontaktperson: Jesper Blak, Direktør eller Sanne Gjerding, Regionschef. Tina Blak er styreleder.Se jobopslag
1. juni 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tina Blak er styreleder.Se mere
18. februar 2021Overskudd på DKK 915.432 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tina Blak er styreleder.Se mere
20. oktober 2020AdresseendringSUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS flytter til ny adresse i Hadsten. Tina Blak er styreleder.Se mere
13. mai 2020Overskudd på DKK 65.955 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tina Blak er styreleder.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 31.027 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tina Blak er styreleder.Se mere
8. mars 2018Overskudd på DKK 1,0 mio.SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tina Blak er styreleder.Se mere
17. oktober 2017Endring i eierkretsenSUPER1RENT DANMARK ApSJesper Friis Blak registrert som reell eier av SUPER1RENT DANMARK ApS. Tina Blak er styreleder.Se mere
3. februar 2017Overskudd på DKK 1,4 mio.SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tina Blak er styreleder.Se mere
18. mars 2016Overskudd på DKK 460.362 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Tina Blak er styreleder.Se mere
22. juni 2015Underskudd på DKK 686.571 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Tina Blak er styreleder.Se mere
18. juni 2014Underskudd på DKK 538.676 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Tina Blak er styreleder.Se mere
2. mai 2013Underskudd på DKK 494.523 SUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Tina Blak er styreleder.Se mere
1. januar 2013Klaus Ringgaard forlater styretSUPER1RENT DANMARK ApSKlaus Ringgaard forlater styret for SUPER1RENT DANMARK ApS etter en periode på 5 måneder. Tina Blak er fortsatt styreleder.Se mere
31. desember 2012Flere forlater styretSUPER1RENT DANMARK ApS2 medlemmer forlater styret for SUPER1RENT DANMARK ApS. Tina Blak er fortsatt styreleder.Se mere
1. august 2012Klaus Ringgaard blir med i styretSUPER1RENT DANMARK ApSKlaus Ringgaard blir med i styret for SUPER1RENT DANMARK ApS. Tina Blak er fortsatt styreleder.Se mere
16. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortSUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Tina Blak er styreleder.Se mere
4. januar 2012AdresseendringSUPER1RENT DANMARK ApSSUPER1RENT DANMARK ApS flytter til ny adresse i Hadsten. Tina Blak er styreleder.Se mere