26. maiUnderskudd på DKK 146.127 Installationer ApSInstallationer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tina Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januarTina Larsen blir med i ledelsenInstallationer ApSTina Larsen erstatter Lars Peter Skov i ledelsen for Installationer ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. januarNy bransje: El-installationInstallationer ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Tina Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januarNytt navn: Installationer ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApS skifter navn til Installationer ApS. Tina Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2023Ny status UNDER KONKURSCom EL ApSTidligere status: Normal. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
15. september 2023Lars Peter Skov forlater ledelsenCom EL ApSLars Peter Skov forlater ledelsen for Com EL ApS etter en periode på 5 år. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 272.110 Com EL ApSCom EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
25. juni 2023Underskudd på DKK 700 LARSENS FAMILIE HOLDING ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 372.684 Com EL ApSCom EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
14. mai 2022Underskudd på DKK 43.899 LARSENS FAMILIE HOLDING ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 84.995 LARSENS FAMILIE HOLDING ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 19.202 Com EL ApSCom EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 66.493 Com EL ApSCom EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
28. august 2020Overskudd på DKK 5.552 LARSENS FAMILIE HOLDING ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
20. august 2020Lars Peter Skov blir med i ledelsenLARSENS FAMILIE HOLDING ApSLars Peter Skov blir med i ledelsen for LARSENS FAMILIE HOLDING ApS. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
4. mai 2020Anna Moridt Hansen Larsen forlater ledelsenLARSENS FAMILIE HOLDING ApSAnna Moridt Hansen Larsen forlater ledelsen for LARSENS FAMILIE HOLDING ApS etter en periode på 2 år. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 0 LARSENS FAMILIE HOLDING ApSLARSENS FAMILIE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
19. juni 2019Underskudd på DKK 24.715 Com EL ApSCom EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
2. juli 2018Flere forlater styretCom EL ApS3 medlemmer forlater styret for Com EL ApS. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere
2. juli 2018Lars Peter Skov blir med i ledelsenCom EL ApSLars Peter Skov erstatter Jette Vad i ledelsen for Com EL ApS etter en periode på 3 måneder. Tina Larsen eier 48,5% av virksomheten.Se mere