15. oktober 2012Tina Overvad Nykjær forlater styretDAN-SAR HOLDING ApSTina Overvad Nykjær forlater styret for DAN-SAR HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
24. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
10. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
28. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. april 2004 til 31. desember 2004. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere
7. april 2004StiftelseDAN-SAR HOLDING ApSDAN-SAR HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Tina Overvad Nykjær er styreleder.Se mere