8. mars 2012Tina Wendelboe Pedersen forlater styretMANN INVEST A/STina Wendelboe Pedersen forlater styret for MANN INVEST A/S etter en periode på 8 år.Se mere
7. september 2005Ny status UNDER KONKURSMANN INVEST A/STidligere status: Normal. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
2. september 2005Tina Wendelboe Pedersen forlater styretAKTIESELSKABET 2.9.2005Tina Wendelboe Pedersen forlater styret for AKTIESELSKABET 2.9.2005 etter en periode på 2 år.Se mere
21. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortMANN INVEST A/SMANN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
23. februar 2005Mads Roikjer forlater styretMANN INVEST A/SMads Roikjer forlater styret for MANN INVEST A/S etter en periode på 4 måneder. Tina Wendelboe Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
10. januar 2005Regnskap for 2003 offentligjortMANN INVEST A/SMANN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
10. januar 2005Ny status NORMALMANN INVEST A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
2. desember 2004Corina Maude Urioste blir med i styretMANN INVEST A/SCorina Maude Urioste erstatter Martin Roulund Jakobsen i styret for MANN INVEST A/S etter en periode på 8 måneder. Tina Wendelboe Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
13. oktober 2004Mads Roikjer blir med i styretMANN INVEST A/SMads Roikjer blir med i styret for MANN INVEST A/S. Tina Wendelboe Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
13. oktober 2004Flemming Mann Pedersen blir adm. direktørMANN INVEST A/SFlemming Mann Pedersen blir adm. direktør i MANN INVEST A/S. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
24. august 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMANN INVEST A/STidligere status: Normal. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
29. mars 2004Martin Roulund Jakobsen blir med i styretMANN INVEST A/SMartin Roulund Jakobsen erstatter Sara Maria Franch-Mærkedahl i styret for MANN INVEST A/S etter en periode på 5 måneder. Tina Wendelboe Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
1. mars 2004Sara Maria Franch-Mærkedahl forlater styretCARPE DIEM A/SSara Maria Franch-Mærkedahl forlater styret for CARPE DIEM A/S etter en periode på 4 måneder. Tina Wendelboe Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. januar 2004AdresseendringCARPE DIEM A/SCARPE DIEM A/S flytter fra København K til København Ø. Tina Wendelboe Pedersen er medlem av styret.Se mere
13. januar 2004Nytt navn: CARPE DIEM A/SCD A/SCD A/S skifter navn til CARPE DIEM A/S. Tina Wendelboe Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2003Nytt navn: MANN INVEST A/SMP HOLDING 1 A/SMP HOLDING 1 A/S skifter navn til MANN INVEST A/S. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
7. november 2003StiftelseCD A/SCD A/S stiftes i bransjen skønheds- og hudpleje. Tina Wendelboe Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. november 2003Tina Wendelboe Pedersen blir med i styretMP HOLDING 1 A/STina Wendelboe Pedersen blir med i styret for MP HOLDING 1 A/S.Se mere
3. november 2003AdresseendringMP HOLDING 1 A/SMP HOLDING 1 A/S flytter fra Hørsholm til Skodsborg. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere
3. november 2003Ny status NORMALMP HOLDING 1 A/STidligere status: Under frivillig likvidation. Tina Wendelboe Pedersen er styreleder.Se mere