28. september 2015Tine Camilla Jessen forlater ledelsenTINE JESSEN HOLDING ApSTine Camilla Jessen forlater ledelsen for TINE JESSEN HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. august 2014Tine Camilla Jessen slutter som adm. direktørFINDBO.DK ApSTine Camilla Jessen slutter som adm. direktør i FINDBO.DK ApS.Se mere
20. august 2014Henrik Jessen blir med i styretFINDBO.DK ApSHenrik Jessen erstatter Tine Camilla Jessen i styret for FINDBO.DK ApS etter en periode på 4 uker.Se mere
19. august 2014AdresseendringFINDBO.DK ApSFINDBO.DK ApS flytter fra Frederikshavn til Vejle. Tine Camilla Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. august 2014Nytt navn: FINDBO.DK ApSSEE FOOD ApSSEE FOOD ApS skifter navn til FINDBO.DK ApS. Tine Camilla Jessen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juli 2014Tine Camilla Jessen blir med i styretSEE FOOD ApSTine Camilla Jessen blir med i styret for SEE FOOD ApS.Se mere
25. juli 2014Eser Arslan forlater ledelsenSEE FOOD ApSEser Arslan forlater ledelsen for SEE FOOD ApS etter en periode på 2 uker. Tine Camilla Jessen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juli 2014Tine Camilla Jessen blir adm. direktørSEE FOOD ApSTine Camilla Jessen blir adm. direktør i SEE FOOD ApS.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 0 TINE JESSEN HOLDING ApSTINE JESSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Tine Camilla Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortTINE JESSEN HOLDING ApSTINE JESSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Tine Camilla Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortTINE JESSEN HOLDING ApSTINE JESSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2010 til 31. desember 2011. Tine Camilla Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2012Tine Camilla Jessen forlater ledelsenTINE JESSEN ApSTine Camilla Jessen forlater ledelsen for TINE JESSEN ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
1. februar 2011Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseTINE JESSEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Tine Camilla Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2011StiftelseTINE JESSEN ApSTINE JESSEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Tine Camilla Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2010StiftelseTINE JESSEN HOLDING ApSTINE JESSEN HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Tine Camilla Jessen er medlem af ledelsen.Se mere