5. augustAdresseendringREMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS flytter fra Ølstykke til Viby Sjælland. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
5. augustAdresseendringREMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS flytter fra Ølstykke til Viby Sjælland. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiOverskudd på DKK 369.461 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 14.763 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2023Underskudd på DKK 20.615 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Underskudd på DKK 33.785 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 13.888 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 169.220 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2021Overskudd på DKK 256.941 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2021Underskudd på DKK 10.092 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2020Overskudd på DKK 10.332 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2020Overskudd på DKK 281.922 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2019Underskudd på DKK 18.238 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2019Underskudd på DKK 221.421 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 1.524 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 208.388 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2017Underskudd på DKK 22.973 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2017Underskudd på DKK 14.749 REMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2016AdresseendringREMIL BOLIG ApSREMIL BOLIG ApS flytter til ny adresse i Ølstykke. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2016Overskudd på DKK 155.432 REMIL HOLDING ApSREMIL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Tine Remil er medlem af ledelsen.Se mere