21. januar 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerThya ApS Alice Bisgaard og Tinna Bisgaard er udtrådt af bestyrelsen hos Thya ApS (kilde: Les artikkel
1. desember 2021Tinna Bisgaard forlater styretThya ApSTinna Bisgaard forlater styret for Thya ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. juli 2020Ny bransje: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretningerThya ApSTidligere bransje: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer. Tinna Bisgaard er medlem av styret.Se mere
1. juli 2020StiftelseThya ApSThya ApS stiftes i bransjen fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer. Tinna Bisgaard er medlem av styret.Se mere
25. juni 2020 · NordjyskeYngre kræfter overtager THYATHYA ejes fra 1. juli af Martin og Ditte Brandt Nielsen med 60 pct., mens Alice og Tinna Bisgaard beholder 20 pct. Les artikkel