27. april 2009Tinna Knøsgaard Christensen forlater styretNORDJYSKE GULD FM K/STinna Knøsgaard Christensen forlater styret for NORDJYSKE GULD FM K/S etter en periode på 4 år.Se mere
22. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortNORDJYSKE GULD FM K/SNORDJYSKE GULD FM K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Tinna Knøsgaard Christensen er styreleder.Se mere
18. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortNORDJYSKE GULD FM K/SNORDJYSKE GULD FM K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Tinna Knøsgaard Christensen er styreleder.Se mere
3. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortNORDJYSKE GULD FM K/SNORDJYSKE GULD FM K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Tinna Knøsgaard Christensen er styreleder.Se mere
17. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortNORDJYSKE GULD FM K/SNORDJYSKE GULD FM K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Tinna Knøsgaard Christensen er styreleder.Se mere
18. april 2005Tinna Knøsgaard Christensen blir med i styretNORDJYSKE GULD FM K/STinna Knøsgaard Christensen blir med i styret for NORDJYSKE GULD FM K/S.Se mere