25. aprilOverskudd på DKK 167.319 Loving Holistic Shaman Energy A/SLoving Holistic Shaman Energy A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Toki Linde La Boube er medlem av styret.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 191.366 Loving Holistic Shaman Energy A/SLoving Holistic Shaman Energy A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Toki Linde La Boube er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2022Toki Linde La Boube blir med i styretLoving Holistic Shaman Energy A/SToki Linde La Boube erstatter Niels Jørn Thomsen i styret for Loving Holistic Shaman Energy A/S etter en periode på 2 år.Se mere