17. april 2019Lars Fredrik Wilhelm Grahn blir med i ledelsenEGAIN DANMARK A/SLars Fredrik Wilhelm Grahn erstatter Tom Even Mortensen i ledelsen for EGAIN DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. mars 2019Nye navn i styretEGAIN DANMARK A/S2 nye medlemmer blir med i styret for EGAIN DANMARK A/S. Tom Even Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 1,4 mio.EGAIN DANMARK A/SEGAIN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tom Even Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2017Flere forlater styretEGAIN DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for EGAIN DANMARK A/S. Tom Even Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2017Underskudd på DKK 77.457 EGAIN DANMARK A/SEGAIN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tom Even Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2017Hans Magnus Lööf blir med i styretEGAIN DANMARK A/SHans Magnus Lööf blir med i styret for EGAIN DANMARK A/S. Tom Even Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2017Erstatning i styretEGAIN DANMARK A/S3 endringer i styret for EGAIN DANMARK A/S. Tom Even Mortensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2017Tom Even Mortensen blir med i ledelsenEGAIN DANMARK A/STom Even Mortensen erstatter Simon Hugo Dahl i ledelsen for EGAIN DANMARK A/S etter en periode på 1 måned.Se mere