15. mars 2017Tom Peter Karlsson forlater styretJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAATom Peter Karlsson forlater styret for J.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA etter en periode på 4 år.Se mere
2. august 2016Regnskap for 2015 offentligjortJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Tom Peter Karlsson er medlem av styret.Se mere
21. juni 2016Endring i eierkretsenJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAJens Kindberg registrert som reell eier av J.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA. Tom Peter Karlsson er medlem av styret.Se mere
26. april 2016Regnskap for 2015 offentligjortJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Tom Peter Karlsson er medlem av styret.Se mere
31. mars 2016Christian Michael Karlsen blir med i styretJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAChristian Michael Karlsen erstatter Jens Jensen i styret for J.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA etter en periode på 4 år. Tom Peter Karlsson er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2015Regnskap for 2014 offentligjortJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Tom Peter Karlsson er medlem av styret.Se mere
5. mai 2014Regnskap for 2013 offentligjortJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Tom Peter Karlsson er medlem av styret.Se mere
20. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAAJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Tom Peter Karlsson er medlem av styret.Se mere
19. mars 2013Tom Peter Karlsson blir med i styretJ.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAATom Peter Karlsson erstatter Søren Thomsen i styret for J.A.K. ANDELSKASSE ØSTERVRAA etter en periode på 13 år.Se mere