21. juniOverskudd på DKK 1,8 mio.RISBJERG INVEST ApSRISBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 7,9 mio.ENERGI TEAM ApSENERGI TEAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar · erhvervslivtrekanten.dkOverskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Kolding tjente flere penge i seneste regnskabSelskabet ledes af en direktion, der består af Tom Risbjerg Tønnesen, Jesper Lehmann Jacobsen, Lars Fischer Holm og Kenneth Linde Diget. Les artikkel
31. januarOverskudd på DKK 227.534 Fair El og Gas ApSFair El og Gas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Endring i eierkretsenFryderiet ApSTom Risbjerg Tønnesen er ikke lenger registrert som reell eier av Fryderiet ApS.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.RISBJERG INVEST ApSRISBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2023Overskudd på DKK 10.493 Fryderiet ApSFryderiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tom Risbjerg Tønnesen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 57.646 Fair El og Gas ApSFair El og Gas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 5,2 mio.ENERGI TEAM ApSENERGI TEAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023 · Energy Supply DKEnergimæglerselskab: 2022 var et helt vildt årMen vi har også en tilgang til vækst, at den skal ske stabilt, siger Tom Risbjerg Tønnesen.Les artikkel
2. juni 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.RISBJERG INVEST ApSRISBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 84.322 Fryderiet ApSFryderiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tom Risbjerg Tønnesen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. januar 2022Overskudd på DKK 5,0 mio.ENERGI TEAM ApSENERGI TEAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2022Overskudd på DKK 92.278 Fair El og Gas ApSFair El og Gas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2021Nye navn i ledelsenFair El og Gas ApS3 nye personer i ledelsen for Fair El og Gas ApS. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.RISBJERG INVEST ApSRISBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021Overskudd på DKK 85.454 Fair El og Gas ApSFair El og Gas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021Overskudd på DKK 3,1 mio.ENERGI TEAM ApSENERGI TEAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tom Risbjerg Tønnesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2021Overskudd på DKK 59.024 Fryderiet ApSFryderiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tom Risbjerg Tønnesen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. januar 2021Tom Risbjerg Tønnesen forlater ledelsenSelskabet af 26. januar 2021 ApSTom Risbjerg Tønnesen forlater ledelsen for Selskabet af 26. januar 2021 ApS etter en periode på 10 år.Se mere