4. april 2008Bertil Michael Sjödin blir med i ledelsenKINCHARD CONSULTING ApSBertil Michael Sjödin erstatter Tomas Guinchard i ledelsen for KINCHARD CONSULTING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
15. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Agenturhandel med blandet sortimentKINCHARD CONSULTING ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2003AdresseendringKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS flytter fra Kgs.Lyngby til København K. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2002Anna Mari Persson Nielsen forlater ledelsenKINCHARD CONSULTING ApSAnna Mari Persson Nielsen forlater ledelsen for KINCHARD CONSULTING ApS etter en periode på 7 måneder. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2002Tom Zehngraff blir adm. direktørKINCHARD CONSULTING ApSTom Zehngraff blir adm. direktør i KINCHARD CONSULTING ApS. Tomas Guinchard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
8. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2002Anna Mari Persson Nielsen blir med i ledelsenKINCHARD CONSULTING ApSAnna Mari Persson Nielsen blir med i ledelsen for KINCHARD CONSULTING ApS. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2002Lone Juul Darket slutter som adm. direktørKINCHARD CONSULTING ApSLone Juul Darket slutter som adm. direktør i KINCHARD CONSULTING ApS. Tomas Guinchard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
15. februar 2002AdresseendringKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS flytter fra Charlottenlund til Kgs.Lyngby. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2001AdresseendringKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS flytter fra København S til Charlottenlund. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2000 til 31. desember 2000. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2001Lone Juul Darket blir adm. direktørKINCHARD CONSULTING ApSLone Juul Darket blir adm. direktør i KINCHARD CONSULTING ApS. Tomas Guinchard er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
24. januar 2001AdresseendringKINCHARD CONSULTING ApSKINCHARD CONSULTING ApS flytter fra Glostrup til København S. Tomas Guinchard er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2000Tomas Guinchard blir med i ledelsenKINCHARD CONSULTING ApSTomas Guinchard blir med i ledelsen for KINCHARD CONSULTING ApS.Se mere