11. juni 2020Tomas Malik Hougaard forlater ledelsenTOMAS HOUGAARD ApSTomas Malik Hougaard forlater ledelsen for TOMAS HOUGAARD ApS etter en periode på 16 år.Se mere
11. juni 2020Endring i eierkretsenTOMAS HOUGAARD ApSTomas Malik Hougaard er ikke lenger registrert som reell eier av TOMAS HOUGAARD ApS.Se mere
11. september 2019Overskudd på DKK 6.367 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2018Underskudd på DKK 1.590 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2017Underskudd på DKK 7.065 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2017Endring i eierkretsenTOMAS HOUGAARD ApSTomas Malik Hougaard registrert som reell eier av TOMAS HOUGAARD ApS.Se mere
6. oktober 2016Underskudd på DKK 6.866 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2015Underskudd på DKK 12.865 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2014Tomas Malik Hougaard forlater ledelsenFTH ENERGI ApSTomas Malik Hougaard forlater ledelsen for FTH ENERGI ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. oktober 2014Underskudd på DKK 94.265 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2014Underskudd på DKK 91.026 FTH ENERGI ApSFTH ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2013Overskudd på DKK 8.520 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2013Overskudd på DKK 39.006 FTH ENERGI ApSFTH ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberTOMAS HOUGAARD ApSTidligere bransje: Uoplyst. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2012Underskudd på DKK 160.227 TOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2012Underskudd på DKK 153.634 FTH ENERGI ApSFTH ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortTOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortFTH ENERGI ApSFTH ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mai 2010 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortTOMAS HOUGAARD ApSTOMAS HOUGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2010StiftelseFTH ENERGI ApSFTH ENERGI ApS stiftes i bransjen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Tomas Malik Hougaard er medlem af ledelsen.Se mere