KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tomas Quistorff Sørensen eier 4,17% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tomas Quistorff Sørensen eier 16,7% av virksomheten.
Jørn-Ole Frydenlund erstatter Peter Bak Frigaard i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS etter en periode på 11 år. Tomas Quistorff Sørensen eier 16,7% av virksomheten.
Jørn-Ole Frydenlund erstatter Torben Ager Andersen i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 3 ApS etter en periode på 10 år. Tomas Quistorff Sørensen eier 4,17% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tomas Quistorff Sørensen eier 16,7% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tomas Quistorff Sørensen eier 4,17% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tomas Quistorff Sørensen eier 16,7% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tomas Quistorff Sørensen eier 4,17% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tomas Quistorff Sørensen eier 4,17% av virksomheten.