30. august 2019Tomasz Pawel Majewski forlater styretGRUB Limited IVSTomasz Pawel Majewski forlater styret for GRUB Limited IVS etter en periode på 2 år.Se mere
30. august 2019Tomasz Pawel Majewski forlater ledelsenGRUB Limited IVSTomasz Pawel Majewski forlater ledelsen for GRUB Limited IVS etter en periode på 2 år.Se mere
25. juni 2019Overskudd på DKK 0 GRUB Limited IVSGRUB Limited IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tomasz Pawel Majewski er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2018Underskudd på DKK 3.000 GRUB Limited IVSGRUB Limited IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. november 2016 til 31. desember 2017. Tomasz Pawel Majewski er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2017Tomasz Pawel Majewski blir med i styretGRUB Limited IVSTomasz Pawel Majewski blir med i styret for GRUB Limited IVS.Se mere
13. september 2017Tomasz Pawel Majewski blir med i ledelsenGRUB Limited IVSTomasz Pawel Majewski blir med i ledelsen for GRUB Limited IVS.Se mere
13. september 2017Endring i eierkretsenGRUB Limited IVSAndreas Brok-Hartvig registrert som reell eier av GRUB Limited IVS. Tomasz Pawel Majewski er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2017Nytt navn: GRUB Limited IVSBrokHartvig IVSBrokHartvig IVS skifter navn til GRUB Limited IVS. Tomasz Pawel Majewski er medlem af ledelsen.Se mere