4. september · energy-supply.dkNrgi-ejet selskab med 1.200 ansatte siger farvel til topchefTommy Hansen har siden 1992 haft flere ledende stillinger i Danfoss-koncernen. Les artikkel
3. september · marketconnect.dkTommy Hansen bliver ny direktør i ELCONDet bliver Tommy Hansen, der fremover tager plads for bordenden hos ELCON. Les artikkel
3. september · nrgi.dkNRGi ændrer ledelsen i ELCONDerfor har vi ansat Tommy Hansen som ny administrerende direktør i ELCON,” siger Jacob Vittrup, der er administrerende direktør i NRGi-koncernen.Les artikkel
2. september · tekniq.dkNy direktør for ELCONFremadrettet bliver det Tommy Hansen, der skal stå i spidsen for ELCON, lyder det i pressemeddelelse fra NRGI. Les artikkel
1. septemberTommy Hansen blir med i ledelsenELCON A/STommy Hansen blir med i ledelsen for ELCON A/S.Se mere
9. august · metal-supply.dkSommerens rokader del 2: Nye ansigter hos Ib Andresen Industri, Karstensens Skibsværft, Migatronic..Samtidig er Tommy Hansen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Per Brask Ikov. Les artikkel
18. juniOverskudd på DKK 12 mio.NIKODAN PROCESS EQUIPMENT A/SNIKODAN PROCESS EQUIPMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Tommy Hansen er medlem av styret.Se mere
10. juniTommy Hansen blir med i styretNIKODAN PROCESS EQUIPMENT A/STommy Hansen blir med i styret for NIKODAN PROCESS EQUIPMENT A/S.Se mere
14. mai 2020Kjeld Stærk blir med i styretDANFOSS IXA A/SKjeld Stærk erstatter Tommy Hansen i styret for DANFOSS IXA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
9. mai 2019Underskudd på DKK 14 mio.DANFOSS IXA A/SDANFOSS IXA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tommy Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 14 mio.DANFOSS IXA A/SDANFOSS IXA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tommy Hansen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2018Ebbe Knudsen forlater styretDANFOSS IXA A/SEbbe Knudsen forlater styret for DANFOSS IXA A/S etter en periode på 5 år. Tommy Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 16 mio.DANFOSS IXA A/SDANFOSS IXA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tommy Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2017Ny bransje: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrolDANFOSS IXA A/STidligere bransje: Fremstilling af andet elektrisk udstyr. Tommy Hansen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2016Underskudd på DKK 6,2 mio.DANFOSS IXA A/SDANFOSS IXA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Tommy Hansen er medlem av styret.Se mere
22. september 2015Tommy Hansen blir med i styretDANFOSS IXA A/STommy Hansen erstatter Thomas Koniordos i styret for DANFOSS IXA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. september 2009Tommy Hansen forlater styretISIC A/STommy Hansen forlater styret for ISIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
14. september 2009Tommy Hansen forlater ledelsenISIC A/STommy Hansen forlater ledelsen for ISIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2009 offentligjortISIC A/SISIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. mars. Tommy Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2008 offentligjortISIC A/SISIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 31. mars. Tommy Hansen er medlem af ledelsen.Se mere