Buur Hansen - Projektudvikling og udlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tommy Hansen er medlem af ledelsen.
Buur Hansen - Projektudvikling og udlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tommy Hansen er medlem af ledelsen.
Buur Hansen - Projektudvikling og udlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tommy Hansen er medlem af ledelsen.