6. augustTommy Kuno Stelsrud forlater styretTKS Tømreren ApSTommy Kuno Stelsrud forlater styret for TKS Tømreren ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. augustNy status UNDER KONKURSTKS Tømreren ApSTidligere status: Normal. Tommy Kuno Stelsrud eier 40% av virksomheten.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 56.137 TKS - Holding ApSTKS - Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tommy Kuno Stelsrud er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 256.654 VTG Ejendomme ApSVTG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tommy Kuno Stelsrud eier 35% av virksomheten.Se mere
10. juniTommy Kuno Stelsrud slutter som adm. direktørTKS Tømreren ApSTommy Kuno Stelsrud slutter som adm. direktør i TKS Tømreren ApS.Se mere
17. november 2023Underskudd på DKK 142.731 TKS Tømreren ApSTKS Tømreren ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. september 2022 til 30. juni. Tommy Kuno Stelsrud er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 97.812 VTG Ejendomme ApSVTG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. januar 2022 til 31. desember 2022. Tommy Kuno Stelsrud eier 35% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 178.781 TKS - Holding ApSTKS - Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tommy Kuno Stelsrud er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Ny status NORMALTKS Tømreren ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Tommy Kuno Stelsrud er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. mars 2023AdresseendringTKS Tømreren ApSTKS Tømreren ApS flytter fra København Ø til Gentofte. Tommy Kuno Stelsrud er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. mars 2023Tommy Kuno Stelsrud blir med i styretTKS Tømreren ApSTommy Kuno Stelsrud blir med i styret for TKS Tømreren ApS.Se mere
7. mars 2023Tommy Kuno Stelsrud blir adm. direktørTKS Tømreren ApSTommy Kuno Stelsrud blir adm. direktør i TKS Tømreren ApS.Se mere
6. mars 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTKS Tømreren ApSTidligere status: Normal. Tommy Kuno Stelsrud eier 40% av virksomheten.Se mere
24. februar 2023AdresseendringTKS Tømreren ApSTKS Tømreren ApS flytter fra Gentofte til København Ø. Tommy Kuno Stelsrud eier 40% av virksomheten.Se mere
23. oktober 2022 · VORES GentofteNye virksomheder i Gentofte i sidste månedTKS Tømreren ApS , Nybrovej 91, 2820 Gentofte TKS Tømreren ApS tilhører branchen Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed og er ejet af Tommy Kuno Stelsrud, Kim Falsing, Jon Asger Andersen og Morten Skiffard Juul Pedersen. Les artikkel
16. september 2022StiftelseTKS Tømreren ApSTKS Tømreren ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Tommy Kuno Stelsrud eier 40% av virksomheten.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenVTG Byg ApSTommy Kuno Stelsrud er ikke lenger registrert som reell eier av VTG Byg ApS.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 14.196 VTG Byg ApSVTG Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tommy Kuno Stelsrud eier 50% av virksomheten.Se mere
24. mai 2022Overskudd på DKK 4.848 TKS - Holding ApSTKS - Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tommy Kuno Stelsrud er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022 · VORES RødovreNye virksomheder i Rødovre i sidste månedVTG Ejendomme ApS , Grønnemarksvej 22, 2610 Rødovre VTG Ejendomme ApS tilhører branchen Køb og salg af egen fast ejendom og er ejet af Tommy Kuno Stelsrud og Mikas Dürke Wesselgreen. Les artikkel