Tommy Skrydstrup Mikkelsen har været i direktionen for REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB siden 2010 og er desuden direktør i DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS og STOPDYR.DK ApS.
MEINERT KURT MIKKELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
T. MIKKELSEN BRANDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.
MEINERT KURT MIKKELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
T. MIKKELSEN BRANDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.
DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
MEINERT KURT MIKKELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
T. MIKKELSEN BRANDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.
REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.
MEINERT KURT MIKKELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tommy Skrydstrup Mikkelsen er medlem af ledelsen.