Thomas Kolbeck Valbjørn erstatter Ib Skov i ledelsen for KOLBECK DESIGN & PRODUKTION ApS etter en periode på 3 år. Tommy Søren Valbjørn er medlem av styret.
VIBORG SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Tommy Søren Valbjørn er medlem af ledelsen.
VIBORG SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Tommy Søren Valbjørn er medlem af ledelsen.
VIBORG SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Tommy Søren Valbjørn er medlem af ledelsen.
VIBORG SMEDE- & MASKINVÆRKSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Tommy Søren Valbjørn er medlem af ledelsen.