10. november 1987Tonny Rask Jensen forlater styretKOMMUNIKATIONSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 1981 ApSTonny Rask Jensen forlater styret for KOMMUNIKATIONSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 1981 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
3. november 1987Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONKOMMUNIKATIONSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 1981 ApSTidligere status: Normal. Tonny Rask Jensen er medlem av styret.Se mere
14. februar 1982StiftelseKOMMUNIKATIONSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 1981 ApSKOMMUNIKATIONSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 1981 ApS stiftes i 1982. Tonny Rask Jensen er medlem av styret.Se mere