28. juniUnderskudd på DKK 190.272 Riptos ApSRiptos ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 0 SimpleVen Group Holding ApSSimpleVen Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2023 til 31. desember 2023. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 55.015 SimpleVen ApSSimpleVen ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. april 2023 til 31. desember 2023. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april · voresbyodense.dkNye virksomheder i Odense i sidste månedYummie Food ApS tilhører branchen Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. og er ejet af Heine Harder og Tony Do. Les artikkel
12. marsStiftelseYummie Food ApSYummie Food ApS stiftes i bransjen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Tony Do eier 50% av virksomheten.Se mere
26. februarAdresseendringSimpleVen ApSSimpleVen ApS flytter til ny adresse i Odense C. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. februarOverskudd på DKK 0 Tony The Doer ApSTony The Doer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2022 til 30. november 2023. Tony Do er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarAdresseendringSimpleVen Group Holding ApSSimpleVen Group Holding ApS flytter til ny adresse i Odense C. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarJohny Do blir med i styretSimpleVen ApSJohny Do blir med i styret for SimpleVen ApS. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarJohny Do blir med i styretSimpleVen Group Holding ApSJohny Do blir med i styret for SimpleVen Group Holding ApS. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarTony Do blir adm. direktørSimpleVen ApSTony Do erstatter Victor Vobbe Larsen som adm. direktør i SimpleVen ApS.Se mere
5. februarTony Do blir adm. direktørSimpleVen Group Holding ApSTony Do erstatter Victor Vobbe Larsen som adm. direktør i SimpleVen Group Holding ApS.Se mere
5. februarEndring i eierkretsenSimpleVen ApSTony Do registrert som reell eier av SimpleVen ApS.Se mere
5. februarEndring i eierkretsenSimpleVen Group Holding ApSTony Do registrert som reell eier av SimpleVen Group Holding ApS.Se mere
25. september 2023Underskudd på DKK 450.364 Riptos ApSRiptos ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 0 Tony The Doer ApSTony The Doer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 30. november 2022. Tony Do er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2022 · Erhvervplus.dkUnderskuddet er blevet mindre hos Riptos ApSVirksomheden ledes af direktør Tony Do. Les artikkel
15. november 2022Underskudd på DKK 82.537 Riptos ApSRiptos ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 0 Tony The Doer ApSTony The Doer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2020 til 30. november 2021. Tony Do er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2021Underskudd på DKK 285.910 Riptos ApSRiptos ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. november 2018 til 30. april 2020. Tony Do er adm. direktør i virksomheten.Se mere