30. juniUnderskudd på DKK 28.483 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 264.315 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 4.588 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
14. september 2021Morten Lerbrekk blir med i styretSverdrup Energy ApSMorten Lerbrekk blir med i styret for Sverdrup Energy ApS. Tor Kristian Eskeland er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2021Underskudd på DKK 168.296 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
25. februar 2021AdresseendringSverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS flytter til ny adresse i Skagen. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 24.629 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
31. mai 2020Endring i eierkretsenSverdrup Energy ApSChristian Lindgren Jensen registrert som reell eier av Sverdrup Energy ApS. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
5. juni 2019Underskudd på DKK 8.326 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
4. juni 2018Underskudd på DKK 33.657 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
8. februar 2018Morten Karnøe Søndergaard forlater styretSverdrup Energy ApSMorten Karnøe Søndergaard forlater styret for Sverdrup Energy ApS etter en periode på 2 år. Tor Kristian Eskeland er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 139.414 Sverdrup Energy ApSSverdrup Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. desember 2015 til 31. desember 2016. Tor Kristian Eskeland er medlem av styret.Se mere
9. mars 2016Tor Kristian Eskeland blir med i styretSverdrup Energy ApSTor Kristian Eskeland blir med i styret for Sverdrup Energy ApS.Se mere