24. mai 2006Torben Barnholdt-Jensen forlater styretKUNDEPRODUKTION ApSTorben Barnholdt-Jensen forlater styret for KUNDEPRODUKTION ApS etter en periode på 6 år.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortKUNDEPRODUKTION ApSKUNDEPRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
30. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortKUNDEPRODUKTION ApSKUNDEPRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
18. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortKUNDEPRODUKTION ApSKUNDEPRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortKUNDEPRODUKTION ApSKUNDEPRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
23. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortKUNDEPRODUKTION ApSKUNDEPRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mai 2000 til 30. juni 2001. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
31. august 2001Torben Barnholdt-Jensen forlater styretDIOS A/STorben Barnholdt-Jensen forlater styret for DIOS A/S etter en periode på 11 år.Se mere
31. august 2001Torben Barnholdt-Jensen forlater ledelsenDIOS A/STorben Barnholdt-Jensen forlater ledelsen for DIOS A/S etter en periode på 11 år.Se mere
1. juni 2001Endring i eierkretsenDIOS A/SKim Pedersen registrert som reell eier av DIOS A/S. Torben Barnholdt-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortDIOS A/SDIOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Torben Barnholdt-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2000Torben Barnholdt-Jensen forlater styretINFOMARKED DK A/STorben Barnholdt-Jensen forlater styret for INFOMARKED DK A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
1. september 2000Beate Cecilie Stampe-Terkildsen forlater ledelsenINFOMARKED DK ApSBeate Cecilie Stampe-Terkildsen forlater ledelsen for INFOMARKED DK ApS etter en periode på 3 måneder. Torben Barnholdt-Jensen er medlem av styret.Se mere
1. september 2000Susanne Bork Klussmann blir adm. direktørINFOMARKED DK ApSSusanne Bork Klussmann blir adm. direktør i INFOMARKED DK ApS. Torben Barnholdt-Jensen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2000Torben Barnholdt-Jensen blir med i styretINFOMARKED DK ApSTorben Barnholdt-Jensen blir med i styret for INFOMARKED DK ApS.Se mere
6. juni 2000Beate Cecilie Stampe-Terkildsen blir med i ledelsenINFOMARKED DK ApSBeate Cecilie Stampe-Terkildsen blir med i ledelsen for INFOMARKED DK ApS. Torben Barnholdt-Jensen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2000AdresseendringINFOMARKED DK ApSINFOMARKED DK ApS flytter fra København K til Klampenborg. Torben Barnholdt-Jensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2000Ny bransje: ReklamebureauvirksomhedKUNDEPRODUKTION ApSTidligere bransje: Uoplyst. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
5. mai 2000StiftelseKUNDEPRODUKTION ApSKUNDEPRODUKTION ApS stiftes i bransjen uoplyst. Torben Barnholdt-Jensen er styreleder.Se mere
6. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortDIOS A/SDIOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Torben Barnholdt-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortDIOS A/SDIOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Torben Barnholdt-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere