SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Torben Christen Ehlers er medlem af ledelsen.