16. april 2012Hans-Henrik Steckhahn blir med i styretFO NYBYG A/SHans-Henrik Steckhahn erstatter Torben Christiansen i styret for FO NYBYG A/S etter en periode på 6 år.Se mere
16. april 2012Hans-Henrik Steckhahn blir med i styretFO-BYG A/SHans-Henrik Steckhahn erstatter Torben Christiansen i styret for FO-BYG A/S etter en periode på 7 år.Se mere
16. april 2012Torben Christiansen forlater styretFO BYG & BO A/STorben Christiansen forlater styret for FO BYG & BO A/S etter en periode på 11 år.Se mere
19. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortFO NYBYG A/SFO NYBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Torben Christiansen er styreleder.Se mere
19. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortFO BYG & BO A/SFO BYG & BO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortFO-BYG A/SFO-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Erstatning i styretFO BYG & BO A/S3 endringer i styret for FO BYG & BO A/S. Torben Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2011Erstatning i styretFO NYBYG A/S4 endringer i styret for FO NYBYG A/S. Torben Christiansen er fortsatt styreleder.Se mere
16. mai 2011Erstatning i styretFO-BYG A/S4 endringer i styret for FO-BYG A/S. Torben Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2011Jakob Reddersen blir med i ledelsenFO-BYG A/SJakob Reddersen erstatter Jesper Loose Smith i ledelsen for FO-BYG A/S etter en periode på 5 år. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Jakob Reddersen blir adm. direktørFO NYBYG A/SJakob Reddersen erstatter Jesper Loose Smith som adm. direktør i FO NYBYG A/S. Torben Christiansen er styreleder.Se mere
16. mai 2011Jakob Reddersen blir adm. direktørFO BYG & BO A/SJakob Reddersen erstatter Jesper Loose Smith som adm. direktør i FO BYG & BO A/S. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFO NYBYG A/SFO NYBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Torben Christiansen er styreleder.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFO-BYG A/SFO-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFO BYG & BO A/SFO BYG & BO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFO BYG & BO A/SFO BYG & BO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFO-BYG A/SFO-BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFO NYBYG A/SFO NYBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Torben Christiansen er styreleder.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFO NYBYG A/SFO NYBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 31. desember 2007. Torben Christiansen er styreleder.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFO BYG & BO A/SFO BYG & BO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Torben Christiansen er medlem av styret.Se mere