AD STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Dissing Schledermann er medlem av styret.
ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Dissing Schledermann er medlem av styret.
Brian Hildskov Hansen erstatter Ruddi Frank Carlsen i ledelsen for AD STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB etter en periode på 8 år. Torben Dissing Schledermann er medlem av styret.
Brian Hildskov Hansen erstatter Ruddi Frank Carlsen i ledelsen for ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB etter en periode på 8 år. Torben Dissing Schledermann er medlem av styret.
ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Dissing Schledermann er medlem av styret.
AD STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Dissing Schledermann er medlem av styret.
Rasmus Emil Dehn Larsen erstatter Carl Johan Juul-Jensen i styret for ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB etter en periode på 6 år. Torben Dissing Schledermann er fortsatt styremedlem.
Rasmus Emil Dehn Larsen erstatter Carl Johan Juul-Jensen i styret for AD STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB etter en periode på 6 år. Torben Dissing Schledermann er fortsatt styremedlem.