25. juni 2021Torben Erik Hansen forlater styretVENTU A/STorben Erik Hansen forlater styret for VENTU A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. august 2020Underskudd på DKK 620.849 VENTU A/SVENTU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Erik Hansen er medlem av styret.Se mere
21. april 2020Endring i eierkretsenVENTU A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av VENTU A/S. Torben Erik Hansen er medlem av styret.Se mere
1. september 2019Johan Erik Mattsson blir med i styretVENTU A/SJohan Erik Mattsson blir med i styret for VENTU A/S. Torben Erik Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. april 2019Overskudd på DKK 182.179 VENTU A/SVENTU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Erik Hansen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2018Torben Erik Hansen blir med i styretVENTU A/STorben Erik Hansen erstatter Erik Hansen i styret for VENTU A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. november 2017 · Transport TidendeSelskabsnyt - 29. novemberTorben Erik Hansen fratræder direktionen. Les artikkel
27. november 2017Torben Erik Hansen forlater ledelsenNyscan Biler A/STorben Erik Hansen forlater ledelsen for Nyscan Biler A/S etter en periode på 1 år.Se mere
10. juli 2017Nye navn i styretNyscan Biler A/S3 nye medlemmer blir med i styret for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2017Underskudd på DKK 1,7 mio.Nyscan Biler A/SNyscan Biler A/S offentliggjør regnskap for perioden 13. januar 2016 til 31. desember 2016. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2017Erstatning i styretNyscan Biler A/S5 endringer i styret for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2017Lars-Christian Brask blir med i styretNyscan Biler A/SLars-Christian Brask blir med i styret for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2017Kasper Jørgen Rasmussen forlater ledelsenNyscan Biler A/SKasper Jørgen Rasmussen forlater ledelsen for Nyscan Biler A/S etter en periode på 8 måneder. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2017Michael Rasmussen forlater ledelsenNyscan Biler A/SMichael Rasmussen forlater ledelsen for Nyscan Biler A/S etter en periode på 7 måneder. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2016Claus-Jørgen Hofman slutter som adm. direktørNyscan Biler A/SClaus-Jørgen Hofman slutter som adm. direktør i Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
15. august 2016Claus-Jørgen Hofman blir med i styretNyscan Biler A/SClaus-Jørgen Hofman blir med i styret for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2016Torben Erik Hansen blir med i ledelsenNyscan Biler A/STorben Erik Hansen blir med i ledelsen for Nyscan Biler A/S.Se mere
9. juni 2016 · Varebil og transportNyscan satser på IvecoDirektionen i Nyscan Biler A/S består af økonomidirektør Torben Hansen, salgsdirektør Michael Rasmussen og eftermarkedsdirektør Kasper Rasmussen. Les artikkel
9. juni 2016 · LastbilNyscan skal sælge IvecoDirektionen i Nyscan Biler A/S består af økonomidirektør Torben Hansen, salgsdirektør Michael Rasmussen og eftermarkedsdirektør Kasper Rasmussen. Les artikkel
8. juni 2016 · Transportnyhederne VIPNyscan-koncernen bliver Iveco-forhandler i KøbenhavnDirektionen i Nyscan Biler A/S består af økonomidirektør Torben Hansen, salgsdirektør Michael Rasmussen og eftermarkedsdirektør Kasper Rasmussen. Les artikkel