6. februar 2013Torben Erik Nielsen forlater styretJAKON A/STorben Erik Nielsen forlater styret for JAKON A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. oktober 2012Regnskap for 2012 offentligjortJAKON A/SJAKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Torben Erik Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortJAKON A/SJAKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Torben Erik Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortJAKON A/SJAKON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Torben Erik Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. september 2010Torben Erik Nielsen blir med i styretJAKON A/STorben Erik Nielsen erstatter Kenneth Jensen Asbjerg i styret for JAKON A/S etter en periode på 2 år.Se mere